Kierownicy i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Beata Tracz |
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-07-02 11:21:07.
Anna Smolińska - Uba |
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-05-24 11:22:28.
Justyna Aneta Radlak |
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-05-24 11:16:06.
Dariusz Karwiński |
Oświadczenie majątkowe na dzień odwołania ze stanowiska Zastępcy Burmistrza (*.pdf) Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (*.pdf) |
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-06-11 09:35:19.
Joanna Machula |
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-05-24 11:08:18.
Agnieszka Żelazowska |
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-06-11 09:31:14.
Anna Marta Borek |
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-02 08:15:57 | Data modyfikacji: 2019-05-24 11:14:28.
Aneta Marzena Szloser - Tyczyńska |
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-02-22 14:16:57 | Data modyfikacji: 2019-05-24 10:52:55.
Mariola Ewa Grabowiecka |
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-02-20 12:41:59 | Data modyfikacji: 2019-05-24 10:52:24.
Lech Stanisław Łodej |
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:53:56.